ymddiriedolwyr Cromer PCC
Rhif yr elusen: 1135323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev William John Warren BA | Cadeirydd | 30 June 2019 |
|
|
||||
Judith Anderson | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Glyn Purland | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Sarah McCandlish | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Dennis Broughton | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Brenda Stibbons | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
Ivan Kimble | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Douglas Tuthill | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
Agnes Mary Pallister | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
DAVID JOHN ANDERSON | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
SIMON RICHARD PURSLOW FRICS | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
DAVID CHARLES LOADES | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
ALISON ROSEMARY ORSBORNE | Ymddiriedolwr | 04 June 2012 |
|
|
||||
MRS MARY HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MICHAEL HODGKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev JENNIFER MARY HODGKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GEORGE ORSBORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MISS ANNE COTTINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.