ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, HORWICH, DIOCESE OF MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1133765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID PRITCHARD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alice Mary Fletcher | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Amanda Jayne Balaam | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
SUSAN GREEN-TOWNSEND | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Rev Nicola Jane Butterworth | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Nicola Jane Gillard | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Matthew James Brock | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
Mary Miranda Williams | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
GRENVILLE HARTLEY | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
RONALD KNOTT | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
||||
DAVID ARNOLD | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET PRESTON | Ymddiriedolwr | 27 July 2011 |
|
|
||||
SUSAN HELEN RAYNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERT ASHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY JEAN GREENHALGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN LAVINIA KERR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNY DAGNALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARLENE ANNE PRITCHARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MAXWELL HAWES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.