ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BROADWATER WORTHING
Rhif yr elusen: 1133987
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gary James Daly | Cadeirydd | 27 September 2016 |
|
|
||||
Lauren Jane Banks | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Richard Lloyd Hobbs | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Paul Cook | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Crockett | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Matthew Alan Stuart Tomson | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
ANDREW MARSHALL | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Sandra Louisa Squire | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Tusa Clark | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
ANDREW PAUL RAYNER | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Philip George Nokes | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Patricia Jane Westran | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Daniel Erskine Hay | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
George Charles Woollard | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Mary Veronica Stewart | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
John Kenneth Whitehead | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Kelvin Gair | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Rev GARY ROY NEAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS LIZ FARROW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.