ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS EALING
Rhif yr elusen: 1134041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JUSTIN DAVID DODD | Cadeirydd | 04 September 2013 |
|
|
||||
Shine Raj | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Robinson | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Miranda Gray | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Jonathan Hawkes | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Victoria Margaret Hamerton | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Azmaer Samuel | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Ellen Coleman | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Linda Jamil | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jack McConnel | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Paul Douglas Robinson | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Naomi Gaynor Alison Breen | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Fiona Mary Jack | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
JULIAN ELIZABETH NORMAN | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
CAROLE EILEEN KIRKLEY | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
FELICITY MATHER | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
PETER HAISMAN | Ymddiriedolwr | 01 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.