ymddiriedolwyr SOUTH HOLDERNESS METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1132978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
34 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Deborah Lucas | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
Geoffrey Langley | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Steven Clayton | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Kevin Harrison | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Helen Hickson | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Margaret Harrison | Ymddiriedolwr | 07 August 2020 |
|
|
||||
Antony Bryant | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Joan Richardson | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Hannah Edgar | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Philip Langdale | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||
DEACON SUSAN LANGDALE | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||
Andrew David Bettley | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|||||
Kathy Cornwall | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
STEWART HALL MBE | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
||||
Susan Overvoorde | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|||||
Rachel Beastall | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JOHN HARRISON | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Martin Kemp | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||
MR J A ROCKETT | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
MR J LUNDY | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
MRS N D JEWITT | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
MICHAEL COX BA | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
GEOFREY PATRICK | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
MRS C M HUGHES | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
MR J MUNSON | Ymddiriedolwr | 04 September 2012 |
|
|
||||
VALERIE HOFF | Ymddiriedolwr | 19 August 2012 |
|
|
||||
JOAN AGNEW | Ymddiriedolwr | 09 August 2011 |
|
|
||||
Rev MARY LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILLIP PLUMB BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEACON GWEN AGAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA LISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA RAMSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA DYSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.