ymddiriedolwyr YORK BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Worrall | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Hilary Francis | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Dr CHRISTINE MAYERS | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Graham King | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Stephen Richard Wilson | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||
Dr Joe Bennett | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||
JOHN GREEN | Ymddiriedolwr | 25 March 1996 |
|
|
||||
COLIN STONELAKE | Ymddiriedolwr | 28 March 1994 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.