ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL AND ST MARK, OLD FORD
Rhif yr elusen: 1133963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew McKay | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Robert Lowther-Adamson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rev Darius Weithers | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dee Kafero | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Doris Ani-Agyei | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|||||
Andrew Walters | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Rev William O'Reilly | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Christopher Watson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Melanie O'Reilly | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Tracey Yewman | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Rev April Keech | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Ceri Durham | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Tim Murray | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|||||
ANNE ELIZABETH ZAKIEWICZ | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.