ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PRINCES RISBOROUGH WITH ILMER
Rhif yr elusen: 1133923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID GARETH WILLIAMS | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
Carole Anne Edwards | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||||||||||
Simon James Ruck | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||||||||||
Tim Horton | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||||||||||
Rev Andrew Walmsley | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||||||||||
Susan Claire Hughes | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||||||||||
Claire Elizabeth Barbary | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Helen Mary Farquhar Lidington | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Christopher Patrick McGough | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Jane Eleanor McGregor | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Heather Hardy | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Anthony Eccleston | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||||||||||
Roger Philip Arthey | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|
||||||||||||
Neil Dyson | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||||||||||
Averil Stephenson | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||||||||||
David Stephenson | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||||||||||
KATHRYN TROUT | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||||||||||
DEBBY CADWALLADER | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||||||||||
MR PETE WYNN | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||||||||||
JOHN ERIC HARDY | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||||||||||
Louise Fell | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.