ymddiriedolwyr BISWG LIMITED
Rhif yr elusen: 1135891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACQUELINE BURT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Basirah Oloko | Ymddiriedolwr | 22 December 2023 |
|
|
||||
Caroline Bald | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||
Patrick Boyd | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Akudo Amadiegwu | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Dr Mark Holloway | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
David England | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
Dr Andrew Mantell | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
Erika Turner | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
STUART BRAZINGTON | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|||||
ROB ANTROBUS | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.