Hanes ariannol CANFORD HEATH UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1134115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.00k | £233.34k | £212.18k | £214.12k | £252.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.86k | £206.50k | £241.57k | £238.48k | £229.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £128.46k | £144.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £160.09k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.