Hanes ariannol SUTTON METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £585.90k | £311.45k | £1.24m | £296.13k | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £316.81k | £280.70k | £590.47k | £449.79k | £906.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £581.05k | N/A | £661.69k | N/A | £244.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £23.79k | N/A | £11.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.85k | N/A | £1.42k | N/A | £37.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £551.90k | N/A | £930.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.93k | N/A | £333.81k | N/A | £391.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £293.19k | N/A | £256.66k | N/A | £514.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £8.63k | N/A | £21.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £21.50k | N/A | £49.12k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £47.86k | N/A | £0 | N/A | £20.61k | |
|
Gwariant - Arall | £7.70k | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.