Hanes ariannol DANDELION TIME
Rhif yr elusen: 1136613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £506.08k | £641.27k | £1.06m | £814.67k | £838.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £447.00k | £427.32k | £566.72k | £716.14k | £778.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.40k | £23.95k | £8.78k | £39.70k | £55.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.50k | £39.25k | £29.77k | £112.62k | £106.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £173.10k | £597.66k | £993.61k | £633.16k | £630.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.49k | £7.78k | £18.24k | £21.29k | £16.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £311.07k | £35.14k | £47.55k | £158.32k | £184.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.43k | £694 | £714 | £1.90k | £6.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £327.09k | £280.90k | £369.32k | £519.14k | £591.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.61k | £146.42k | £171.20k | £167.99k | £164.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.00k | £79.59k | £3.46k | £11.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £20.31k | £0 | £26.20k | £29.01k | £22.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.