ymddiriedolwyr THE BRITISH ASSOCIATION FOR CARDIOVASCULAR PREVENTION AND REHABILITATION
Rhif yr elusen: 1135639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Dawn Probert | Cadeirydd | 01 October 2020 |
|
|
||||
Stephanie Wright | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew D'Silva | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Andrew Larmour Battersby | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Yvonne Gardiner | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Helen Alexander | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Kirsty Hughes | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Anne Maria Glover | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Janine O'Rourke | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Natalie Joy Graham | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Jennifer Rachel Hannay | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Eileen Kathryn Carver | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Thomas Butler | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.