ymddiriedolwyr THE CAMBRIDGE UNION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1136030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonus Paul Pausch | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Dr Mohamed El Erian | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Sara Catherine Nathan OBE | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|||||
Lord Stephen Graeme Parkinson OBE | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Philip Sutton Harrison | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Sir Christopher John Greenwood GBE CMG QC | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
DAVID NICHOLAS ROBINSON | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Rachel Green | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
David Henry Branch | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
John Nicholas Heath | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.