ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. ANDREW'S, GORLESTON-ON-SEA
Rhif yr elusen: 1135444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Shaula Reilly | Cadeirydd | 13 February 2024 |
|
|
||||
Caroline Kinchin-Smith | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Aileen Stone | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Paula Bates | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Madeleine Moretta | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Shirley Reed | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Justin Mark Wilson | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Brian Morris | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Robert Francis Boardley | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Susan Chapman | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Dr KIRUPARAJAN JESUDASON | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Andrea Hellingsworth | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Gostick | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
John Tennant | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Stephanie Gostick | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
CAROLE ANNE MORRIS | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.