ymddiriedolwyr CROSSROADS DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1134679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anthony Pasiecznik | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Hannah Burbidge | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Abeer Omar | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Abbie Kirkham | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Rebecca Gibbons | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Elaine Abraham Lee | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
Lisa Morris | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||
Karen Mitchell | Ymddiriedolwr | 20 December 2013 |
|
|
||||
ELAINE MCDONALD | Ymddiriedolwr | 16 December 2011 |
|
|||||
MICHELLE LOUISE SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.