Hanes ariannol FUTURE FIRST ALUMNI LIMITED
Rhif yr elusen: 1135638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.13m | £916.11k | £1.39m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £1.34m | £970.03k | £1.50m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £88.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £322.10k | £324.65k | £71.03k | N/A | £3.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £155.55k | £184.20k | £401.60k | £813.87k | £843.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.33m | £948.55k | £511.57k | £574.71k | £480.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.78k | £1.88k | £2.94k | £1.92k | £2.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.39m | £1.24m | £891.32k | £1.42m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.09k | £104.99k | £78.72k | £77.59k | £53.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.90k | £4.20k | £4.50k | £7.83k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.