Hanes ariannol Islwyn Ministry Area
Rhif yr elusen: 1135366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £394.68k | £274.94k | £273.22k | £531.61k | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £282.65k | £231.13k | £291.71k | £427.52k | £505.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £27.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £441.24k | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £52.05k | £45.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £23.43k | £25.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £2.53k | £6.27k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £12.37k | £68.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £140.06k | £871.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £420.14k | £492.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £1.15k | £1.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £912 | £900 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £6.24k | £12.21k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.