ymddiriedolwyr APRENDER (UK) LIMITED
Rhif yr elusen: 1136600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Arthur Walker | Cadeirydd | 23 August 2013 |
|
|
||||
Edgardo Bonilla | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Rhiannon Corlett | Ymddiriedolwr | 10 February 2024 |
|
|
||||
HELEN ROSE GASH | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
Mary NIMA | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
Waheeb Nima | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
DAVID MILTON PLUMMER | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.