ymddiriedolwyr ACTION 21 (2010)
Rhif yr elusen: 1136450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL HARRIS | Cadeirydd | 12 July 2022 |
|
|
||||
Rameshchandra Patel | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
John O Maoileoin | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
EMMA KNIGHTS | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Nicole Cockcroft | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
Paula Raducan | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Belinda Margaret Pyke | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DAVID POLLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET BEGG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.