Hanes ariannol THE SACRED TRUST
Rhif yr elusen: 1136059
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/05/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.85k | £74.27k | £61.45k | £56.69k | £76.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.00k | £65.98k | £60.73k | £64.39k | £91.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.