ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, REDHILL
Rhif yr elusen: 1135368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Simon Kronenberg | Cadeirydd | 18 November 2015 |
|
|
||||
Allison Kandiah | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Alistair Smith | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Moffat | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Joanna Hales | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
David Reed | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
KATHERINE NEVA MARGARET MURRAY | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE ROSEMARY ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICK BRIAN MOYLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANNE LOUISE RUEFF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKE GENGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER JOHN ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.