Hanes ariannol GORTON VISUAL ARTS
Rhif yr elusen: 1138286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.22k | £39.03k | £60.11k | £38.69k | £38.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.92k | £33.74k | £58.24k | £46.57k | £46.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.30k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.30k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.