Hanes ariannol ENVIRONMENT CONCERN ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1137733
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2015 | 29/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.75k | £305 | £2.22k | £19 | £2.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.11k | £17.52k | £759 | £396 | £1.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.