Hanes ariannol Centre for Thriving Places
Rhif yr elusen: 1143037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £337.88k | £262.55k | £257.67k | £105.52k | £189.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £353.27k | £308.19k | £242.35k | £169.33k | £182.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £3.75k | N/A | £14.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.26k | £20.85k | N/A | £93.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.