Hanes ariannol SUPPORT AFTER RAPE AND SEXUAL VIOLENCE LEEDS (SARSVL)
Rhif yr elusen: 1139555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.02k | £223.77k | £480.77k | £457.10k | £498.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £278.17k | £286.62k | £350.78k | £404.36k | £468.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £118.33k | £114.26k | £238.15k | £243.41k | £305.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.