ymddiriedolwyr BETH SHALOM REFORM SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 1136605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Spencer Karat | Cadeirydd | 03 April 2022 |
|
|
||||
Dr Nicholas Shenker | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Stacey | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Mark Ryten | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Glenn Richer | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Daniel Weiss | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Anna Sapir Abulafia | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Simon Gallant | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Michael Anthony Frankl | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Danielle Stacey Ross | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Peter Goldstein | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.