ymddiriedolwyr THE ROYAL MINT MUSEUM
Rhif yr elusen: 1138877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Burnett | Cadeirydd | 24 March 2016 |
|
|||||||
Andrew Mills | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||||
Mario Pisani | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||||
Swati Dhingra | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|||||||
Dafydd Rhys James | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||||
Anna Brennand | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||||
Nicholas Ian MacPherson | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.