ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES WESTGATE AND GARLINGE
Rhif yr elusen: 1136690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Robert Wilson | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Sandra Anne Prynne | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Jean Ruth Starke | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Michael Flanders | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Ruth Flanders | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Jason Flanders | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Teresa Illsley | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.