Hanes ariannol DURHAM WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 501038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.79m | £1.96m | £3.09m | £6.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.81m | £1.53m | £2.29m | £2.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £86.08k | £86.61k | £60.00k | £435.54k | £3.83m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £299.45k | £305.95k | £533.45k | £347.98k | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £331.53k | £165.48k | £327.09k | £324.64k | £194.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.00m | £1.31m | £1.10m | £2.42m | £5.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.37k | £1.15k | £2.26k | £0 | £985 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £24 | £36.00k | £180.36k | £6.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.55m | £1.15m | £1.88m | £2.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £344.30k | £261.23k | £374.08k | £405.85k | £277.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.04k | £54.32k | £49.20k | £44.54k | £39.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.