Hanes ariannol FAST 58
Rhif yr elusen: 1137716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (120 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.70k | £18.04k | £48.26k | £48.26k | £76.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.48k | £19.08k | £41.56k | £41.56k | £57.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k | £17.20k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.