Hanes ariannol ST AIDAN'S DAY NURSERY TRUST
Rhif yr elusen: 1139082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (72 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £971.21k | £1.19m | £1.27m | £1.18m | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £870.60k | £910.31k | £966.63k | £1.12m | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £373.47k | £680.17k | £651.07k | £518.73k | £529.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £373.47k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.83k | £6.48k | £3.10k | £4.01k | £8.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £594.85k | £1.18m | £1.27m | £1.18m | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.06k | £2.35k | £681 | £1.92k | £13.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £870.60k | £910.31k | £964.45k | £1.11m | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £2.17k | £2.60k | £378 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.93k | £14.78k | £20.36k | £17.45k | £13.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.