Hanes ariannol BURY HOSPICE
Rhif yr elusen: 1136843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.71m | £3.50m | £2.90m | £4.16m | £3.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57m | £2.95m | £2.92m | £3.39m | £3.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £460.86k | £511.24k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £521.54k | £1.33m | £895.00k | £398.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £828.90k | £1.22m | £529.39k | £1.12m | £1.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.43m | £1.52m | £863.01k | £1.59m | £1.58m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £454.36k | £573.22k | £1.22m | £1.37m | £1.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.21k | £3.08k | £2.09k | £1.55k | £5.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £175.00k | £284.10k | £79.21k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £567.16k | £983.39k | £238.07k | £628.27k | £829.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £1.92m | £1.95m | £2.26m | £2.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £962.09k | £1.03m | £971.03k | £1.13m | £1.25m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.46k | £11.48k | £13.48k | £16.32k | £57.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.