Hanes ariannol STICK 'N' STEP
Rhif yr elusen: 1136997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £555.76k | £720.19k | £727.18k | £599.38k | £597.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £622.81k | £643.50k | £675.63k | £693.09k | £743.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £209.82k | £231.63k | £173.34k | £188.18k | £214.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.36k | £7.17k | £27.53k | £54.68k | £51.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £307.59k | £480.98k | £525.83k | £354.71k | £330.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £416 | £487 | £650 | £400 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.16k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £505.91k | £523.05k | £556.60k | £561.92k | £569.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £116.90k | £120.45k | £119.04k | £131.16k | £174.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.87k | £10.79k | £13.34k | £24.51k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.