Hanes ariannol MANSE FOR THE MINISTER OF THE BODMIN ROAD CHURCH, BRANSHOLME
Rhif yr elusen: 501096
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/04/2005 | 08/04/2006 | 07/04/2007 | 06/04/2008 | 07/04/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.29k | £34.48k | £64.36k | £71.10k | £116.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.12k | £31.86k | £42.49k | £81.24k | £140.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.