ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF EMMANUEL WITH ST PAUL, PLYMOUTH
Rhif yr elusen: 1137452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Bullard | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Ruth Yarwood | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Pippa Brown | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Rev Peter Shaw | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Nicholson | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Carol Springett | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Mark Bullard | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Linda Wheeler | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Pam Edwards | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Barrie Bannister-Evans | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Donald Nuttall | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||
Edward Houlton | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Kathryn McGuinness | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Malcolm Haynes | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Sally Fletcher | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
John Phillips | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Gordon Rose | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Rev Robin Brown | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Rev Bev Cree | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Rev Tony Williams | Ymddiriedolwr | 05 March 2017 |
|
|
||||
TIM LYDDON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.