Hanes ariannol WIGAN & LEIGH CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1138908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £488.67k | £542.41k | £501.18k | £520.74k | £518.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £429.44k | £512.40k | £473.75k | £523.65k | £652.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £430.00k | £430.00k | £430.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £517.73k | £506.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.23k | £2.05k | £1.13k | £6.86k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £5.79k | £9.61k | £1.88k | £5.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £541.18k | £489.46k | £517.73k | £506.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £223 | £57 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £512.40k | £473.75k | £523.65k | £652.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £1.94k | £68.59k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.