ymddiriedolwyr AGE CONCERN BUCKINGHAMSHIRE
Rhif yr elusen: 1139423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siobhan Rachel Gregory | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Abiola Yusuf | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Caroline Ing | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Rebekah Jane Coleman | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Ashley Lawrence Bailey | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Anne Marie Catherine Horgan Smith | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Samuel Charles Russell | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.