ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST.MATTHIAS, BURLEY IN THE DIOCESE OF RIPON AND LEEDS
Rhif yr elusen: 1139482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Andrew Barnett | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Tom Bliss | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Terri Devaney | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
James Meredith | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Simpson | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Katy Lambert | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Sarah Hastilow | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Julie Popplewell | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
Chris Sayburn | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Anna Kellett | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Rebecca Nahapiet | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Hall | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Heather France | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Christine Hazel Wiggins | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Hannah Margaret Young | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Anna Vollans | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Mike Jenkins | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Hazel Barker | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
STEVE CORBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.