Hanes ariannol AGE CONNECTS CARDIFF AND THE VALE LTD
Rhif yr elusen: 1137821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £837.89k | £911.16k | £932.64k | £611.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.03m | £896.41k | £843.70k | £745.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.16m | £51.06k | £270.58k | £276.21k | £264.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £261.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £118.07k | £44.12k | £152.68k | £63.46k | £87.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.49k | £789 | £3.28k | £4.82k | £1.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £789.79k | £754.78k | £864.11k | £515.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £3.19k | £420 | £268 | £6.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £60.68k | £2.00k | £65.49k | £175 | £2.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £1.03m | £847.87k | £784.68k | £675.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £48.54k | £59.02k | £69.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.94k | £4.94k | £4.94k | £5.99k | £5.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.