Hanes ariannol KAHAILA LTD
Rhif yr elusen: 1138653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.16m | £580.11k | £358.76k | £397.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.29m | £782.36k | £397.33k | £331.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £49.20k | £8.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £398.30k | £315.06k | £174.31k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.53k | £11.53k | £1.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £821.82k | £832.25k | £404.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £174.31k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £391 | £18 | £9 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.26m | £774.56k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.63k | £26.99k | £7.80k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.