Hanes ariannol SUNRISE PARENTS ADVISORY COMMITTEE (SPACE)
Rhif yr elusen: 1140140
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.64k | £31.91k | £43.12k | £59.18k | £560 | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.80k | £65.02k | £54.88k | £52.43k | £6.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £55.29k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.