Hanes ariannol WORLD SHIRDI SAI BABA ORGANISATION (UK)
Rhif yr elusen: 1142795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £258.38k | £316.73k | £385.42k | £517.84k | £487.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.11k | £220.15k | £232.14k | £286.44k | £383.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £37.66k | £64.01k | £5.56k | £500 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £517.84k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £9.03k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £286.44k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £16.80k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.