Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST GEORGE'S SWALLOWBECK
Rhif yr elusen: 1144018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.05k | £186.57k | £185.99k | £178.30k | £178.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £176.76k | £181.85k | £190.45k | £201.37k | £196.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.64k | £42.06k | £43.12k | £39.25k | £38.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £42.06k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.