ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MATTHEW, ST. LEONARDS ON SEA
Rhif yr elusen: 1139019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MATTHEW JOHN FOY | Cadeirydd | 18 September 2019 |
|
|||||||
Vinyo Aidam | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||
Timothy David Blythe | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|||||||
Alison Lucy Hodgkins | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|||||||
Nicola Adams | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||||
DAVID ALAN BROOME | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||||
Dr BEN RUSSELL MASTERS-STEVENS | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Margaret Sarah Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||||
MALCOLM JOHN HARRIS | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||||
Robert Tilley | Ymddiriedolwr | 30 March 2015 |
|
|
||||||
CATHERINE HARVEY | Ymddiriedolwr | 28 August 2012 |
|
|
||||||
SARAH JANE SEARLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Nigel Ian Brett | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Shirley Joan Coulthard | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR TOM MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.