Hanes ariannol THE BRIDGES COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1139749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £275.18k | £229.02k | £327.85k | £263.14k | £267.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £251.10k | £218.92k | £286.18k | £286.07k | £275.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £54.49k | £168.67k | £16.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £202.53k | N/A | £109.55k | N/A | £165.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.