Hanes ariannol QUINBORNE COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1139062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £202.81k | £235.64k | £236.37k | £189.75k | £225.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £227.30k | £227.52k | £187.84k | £212.98k | £245.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.50k | £32.50k | £134.99k | £62.01k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.