ymddiriedolwyr NETHER GREEN METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1138647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romeo Regardo Pedro | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Rev Judith Jessop | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||||||||
Kevin Griffin | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Kathryn Milner | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||
Steve Pearson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Doug Watts | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||
GRAHAM WILKINSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||||
Katrin Anne Hackett | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|||||||||||
Philip John Godfrey | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||||
Rachel Anne Fitton | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||||
ANDREW COOMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.