Hanes ariannol QU'RAN ACADEMY BRISTOL
Rhif yr elusen: 1139950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £246.81k | £225.33k | £140.77k | £186.42k | £157.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.32k | £95.91k | £70.86k | £78.43k | £100.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.