ymddiriedolwyr NORTH TYNESIDE LEARNING TRUST
Rhif yr elusen: 1143299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas John Preston | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Graham Anthony Wynn | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Terrence Gurr | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Steven Alan Phillips | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Gillian Mary Wilson | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Marjory Elizabeth Burdis | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|||||
Stephane Jean Jacques Bommel | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Laura Jane Baggett | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
DAVID IAN HODGSON | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.